Tải bản đầy đủ

các bài toán ôn tập cuối HKII

ÔN TẬP CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN – LỚP 4 – NH 2017-2018
PHẦN I: SỐ VÀ PHÉP TÍNH
MỨC ĐỘ 1
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Viết tỉ số của a và b biết: a = 7 ; b = 4.
4
7

7
11

21
7

15
5

A.
B.
Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng 5?

A.

Câu 3: Hiệu của
A.

B.
7
9

-

4
9

Câu 4: Tổng của

B.
+

C.

3
5

Câu 6: Tích của
A.

9
5

A.

1
3

C.

9
5


B.
2 2

5 3

5
10

D.

3
8

C.

15
28

5
9

.

D.

5
4

.

C. 7139

D. 3405.

5
7

3
5

C.

D.

B.

3
5

4
8

C.

D.

1 1 1 1
; ; ;
8 6 7 3

1 1 1 1
; ; ;
7 8 6 3

A.
B.
Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
S

B.

19
6

C.

Đ

>1

2
7

.

...
7

Câu 8: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để
= là :
A. 15
B. 21
C. 7
Câu 9: Dãy số nào dưới đây viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A.
<1
II. TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

.

là:

45
21

77
77

.

là:

8
11

Câu 7: Thương của

D.

5
5

.

là :

3
2

3 5
×
4 7

45
9

C.

B.
Câu 5: Số chia hết cho 2 là :
A. 2345
B. 3108
A.

D.

7
4

là:

3
2

6
5

4
11

C.

D. 5.

1 1 1 1
; ; ;
3 8 6 7

100
99

D.

1 1 1 1
; ; ;
3 6 7 8

S

=1

D. 1 >

3
4

Đ


a) 25 192 + 13 507 = 38 699
a) 45 327 + 52 972 = 98 299
a) 15708 – 6374 = 9334
a) 34 952 – 13 211= 21 741
a) 436 x 76 = 33 136
a) 574 x 36 = 20 664
a) 3380 : 52 = 65
a) 35 208 : 652 = 54
Bài 2: Tính:
a)

b) 63 203 + 54 079 = 117 282
b) 381 375 + 92 483 = 473 858
b) 125 837 – 93 642 = 32 195
b) 239 344 –24 408 = 214 936
b) 768 x 205 = 157 440
b) 520 x 24 = 12 480
b) 672 : 32 = 21
b) 3002 : 79 = 38

2 3
4 15 19
+ =
+
=
5 2 10 10 10

b)

5 2 5 4 9 3
+ = + = =
6 3 6 6 6 2

d)
Bài 4: Tính:
a)

8
8 6 2
−2= − =
3
3 3 3

d)
Bài 5: Tính:

e)

a)

b)

3 2 3× 2 6 1
× =
=
=
4 3 4 × 3 12 2

d)

2 2× 2 4
=
=
3
3
3

g) 3 +

3 3 15 12
3
− =

=
4 5 20 20 20

b)

1 2 1 1
= − =
2 2 2 2

c)
g) 3 –

2 3 2×3 3
× =
=
5 4 5 × 4 10

e)

3 24 3
27
=
+ =
8
8 8
8

1−

4 5 8 5 3 1
− = − = =
3 6 6 6 6 2



5 5 10 35 45
+ =
+
=
7 2 14 14 14

c)

7
7 16 23
+2= +
=
8
8 8
8

e)

5 3 5−3 2
− =
=
7 7
7
7



1 3 1+ 3 4
+ =
= =1
4 4
4
4

c)

1 5 ×1 5
=
= =1
5
5
5

5 6 5
= −
2 2 2

1
2

=

6
6 × 2 12
×2 =
=
5
5
5

4 3 4 × 3 12
3
=
=
5 8 5 × 8 40 10
g) x =

Bài 6: Tính:
a)

3 2 3 3 9
: = × =
4 3 4 2 8

2:

b)

2 2 3 6
= × = =3
3 1 2 2

d)
e)
Bài 7: Tính giá trị của biểu thức:
a)
=
a)

4 5 1
×( + )
3 6 2
4
3

1
2
5
4

x
:

4
3

2
5

2

=
+

16
9

2

13
4

= + =
Bài 8: Tìm y, biết:

1
2

=

=

1
2
1
6

1
2

:

x
+

1
3

=1

+

4
5

4
5

=

c)

2
2 1 2
:3 = × =
7
7 3 21

1 5 3
:( − )
2 4 4

b)

b)

1 1 1 3 3
: = × =
4 3 3 1 4

c)
=
c)

29
30

=

g)

5 2 1
×( − )
4 3 3
5
4

11
10
11
10

x
-

1
3

2
5

x

3
10

=

11
10

=

3
4
8
10

5 4 5 3
: = ×
2 3 2 4

d)

5
12

=

3 2 3 5 3
: = × =
5 5 5 2 2

d)
=

4
5

5
8

=

2
5

-

11
10

+

=

3
8

:

3
5

x

5 3
8 10

+

15
8

=

2
3

=

1
2

4
5
74
80

=

37
40


a)

25
3
−y=
7
2

y=
y=

b)

25 3

7 2

71
14

7
4

a)

b)
c)

2
3

x

x

11
8

-

-

y=

y=4
b) y x

: 3

1
3

y=

2
11
2
3

2 7 4 7
: + :
9 3 3 3

x
3
8

x

=

7
15

=

=
2
3

2
11

x(

2 4 7
( + ):
9 3 3

x(

11
8

=

7
4

=
7
4

8 7
15 15

-

-

3
8

)=

:

)=

2
3

x

y−

d)

3 1

5 5

2
5

1
3

y=

7
4

y=
2
11
8
8

x

=

1
15
2
3

=

2 4
=
3 3

y=
y=

1
7
c) 3 + y = 4

21
4

y=
y=
Bài 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
8
15

c)

1 3
=
5 5

y=

7
12

2
11

y+

4 1
:
5 5

y=

7
a) 4 : y = 3

y=

4
1
:y=
5
5

17
12

3 2
+
4 3

17
12

4
d) 3 x y = 7
1
3

y=

4
7

y=

: 3
4
21

2
165

x 1=

2
3

14 7 2
: =
9 3 3

6 2 5 2
6 5 2
1 2
3
: − : = ( − ): = : =
11 3 11 3
11 11 3 11 3 22

d)
Bài 10: Tính nhanh:
a) 186 + 178 + 14
= ( 186 + 14 ) + 178
= 200
+ 178
=
378
c)

1 3 5 7
+ + +
8 8 8 8

=

b) 34 x 28 - 34 x 18
= 34 x ( 28 - 18)
= 34 x 10
= 340

1 7
3 5
( + )+( + )
8 8
8 8

=1+1=2
MỨC ĐỘ 2

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Số chia hết cho 3 là :
A. 6215
B. 6261
C. 6217
D. 6281.
Câu 2: Kết quả của phép tính cộng 204 578 + 574 802 là :
A. 779 470
B. 778 470
C. 777 480
D. 779 380.
Câu 3: Số gồm 5 trăm triệu, 3 triệu, 7 trăm nghìn, 2 chục nhìn, 1 trăm và 8 đơn vị viết là:
A. 500 370 218
B. 503 721 008
C. 50 370 108
D. 503 720 108.
Câu 4: Giá trị của biểu thức :

4
5

5
6

1
3

x ( + ) là :


A. 1

B.

Câu 5: Giá trị của biểu thức :
4
225

A.

B.

Câu 6: Giá trị của biểu thức :
2
25

14
15

2
5

C.

D.

24
35

.

4 2
3 5

x : là :

3
75

2
3

35
24

1
25

C.
3
4

x

x

4
5

:

1
5

D. 4.

là :

24
60

25
2

A.
B.
C. 2
D.
.
Câu 7: Giá trị của biểu thức : 497 x m – 497 với m = 6 là :
A. 0
B. 2485
C. 2495
D. 2484.
Câu 8: 32784 + 5468 + 3246 = (32784 + 3246) + ... . Số điền vào chỗ chấm là :
A. 3246
B. 32784
C. 5468
D. 0.
Câu 9: Với m = 465, n = 87, k = 5. Giá trị của biểu thức m + n x k là :
A. 2760
B. 2815
C. 900
D. 800.
1
3

Câu 10: Quy đồng mẫu số các phân số:
7
21

A.

;

20
60

3
28

3
4

;



7
15



45
60

28
60

a)

b)

c)

x

16
7
7
15

16
7

:

+

15
7

15
8
19
15

15
7

-

:

+

16
7

16
7
8
15

22
7

x

=

-

d)
+
Bài 3: Tìm y, biết :

8
7

=

16
7
4
15

9
7

x

=(

=(

16
7

8
15
7
15

16
7

x(

x

+

-

ta được :
21 21
63 28

B.

C.
;

II. TỰ LUẬN
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
a) 28 x 102 + 1984 : 4
= 2856 + 490
= 3352
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
16
7

7
15

;

D.

5 9
15 15

;




21
45

7
15

.

b) (137 + 245) – 615 : 5
= 382 – 615 : 5
= 382 – 123 = 259
15
7

7
16
8
15

9
7

-

8
7

=(

)+(

)=

16
7

)+(

16
7

19
15

22
7

7
16

x

-

-

4
15

15
7

x

7
7

)x

=

8
15

)=

)=

15
15

7
7

16
7

=

+

+

8
15
15
15

7
7

=1+1=2

=2


a)

1 5
5
y:( + ) =
7 3
4

y:

38 5
=
21 4
5
4

y=

y=

c)

b)

17
2 4
 + : y =
5
5 7

3 4
y− =
8 5

34
17
:y=
35
5
38
21

x

y=

95
42

x

y=

15
14

d)

3 6
y− =
8 7

y =

8
5

8
5

6
7

+

3
8

xy=9:

3
8

x y = 24
y = 24 :

69
56

2
7

8
5

y = 15

y =
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện:
a)
b)
c)

5
4
13
11

x
x

7
3
7
3

-

5
4
13
11

5
3

x

5
3

x

2 3 2 4 2
× + × +
5 7 5 7 5
3
7

7
9

3
7

=

2
9

5
4

+
+
2
5

x

13
11

x

3
7

=

5 7 5 1
×( − + )
4 3 3 3

1
3

=

3
7

3
7

4
7

x(

3 x5 x 7
3 x5 x 7
1
=
=
6 x10 x14 3 x 2 x5 x 2 x7 x 2 8

7
9

5
×1
4

=

13 7 5 1
×( − + )
11 3 3 3

x ( + + 1) =

d) x + x - =
Bài 5: Tính nhanh:
a) (25 x 37 x 10) : 25
= (25 : 25) x 37 x 10
= 1 x 37 x 10
= 370
Bài 6: Tính nhanh:
a)

1
3

+

2
5

2
9

x2=

=

=

5
4

13
×1
11

=

13
11

4
5

-1) =

3
7

x 0=0

b) 2 x 9 x 5 x 7 x 4 x 25
= (2 x 5) x (4 x 25)
= 10 x 100
= 1000

b)

4 x 6 x8
4 x3 x 2 x8
1
=
=
10 x8 x12 5 x 2 x8 x 4 x3 5

34 17
:
35 5


c)

13x1717 13 x17 x101
=
=1
1313x17 13 x101x17

7 5 5 4
7 5 9 4 1
x : x = x x x =
9 16 9 7
9 16 5 7 4

d)
MỨC ĐỘ 3

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Số gồm 5 triệu, 5 nghìn, 6 chục và 5 đơn vị viết là:
A. 500 005 605
B. 5 005 065
C. 5 005 605
8 12 15
12 15 20

Câu 2: Cho các số

;

;

D. 50 056 040

được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

8 12 15
12 15 20

15 12 8
20 15 12

8 15 12
12 20 15

A. ; ;
B. ; ;
C. ; ;
Câu 3: Số vừa chia hết cho cả 5, 3 và 9 là :
A. 4355
B. 2007
C. 5468
Câu 4: Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là :
A. 324
B. 545
C. 146
Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) Số 1989, 2007 vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 9 
b) Tất cả các số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9 
II.TỰ LUẬN
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
1
2

a)

1
3

x

6
5

+

7
3

4
5

3
2

:

5
4

=

1
2

1
6

+

14
5

8
15

5
2

=

7
10

3
10

c) x - : =
- =
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a)

1 5 3 1
( + × ):
3 6 5 2

=(
=
=

1
3

5
6

:

):

2
3

1
5

3
2

b) x

d) x

b)

1
2

=
=

x( -

6
5

-

: 2) =

2
7

2
7

= x

=

6
35

6 3
5 5

x ( - )
3
5

1
2
1
5

x

;

D. 520

3
5

:

3
4

=

:3=

5 1 2
: )×
4 2 5

2
5

;

D. 2340

3
5

= (3 –

1
2

6
5

+

(3 −

5
3

2
7

c)

+

1
2

3
5

D.

12 15 8
15 20 12

5
2

)x

2
5

2
5

3
10

+

-

4
5

3
15

=

=

6
5

1
10


Bài 3: Tìm x, biết:
2
3

3
2

6
3

(x – ) : 6 =
a)
Bài 4: Tìm x, biết:
a)

b) : (x – 4) =

2
3

c) (

2 x 3
× =
9 8 4

8
5

4
5

- x) +

6
3

=

2 3 x 1
× : =
5 4 5 2

b)

x 3 2
= :
8 4 9

3 x 1
: =
10 5 2

x 27
=
8
8

x 3 1
=
:
5 10 2

x 3
=
5 5

Vậy x = 27

Vậy x = 3
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
3
7

7
9

3
7

2
9

a) x + x Bài 4: Tính nhanh:
a)

3
7

b)

7 9
15 16

+

+

7
3

13
11

13
11

2 3 2 4 2
× + × +
5 7 5 7 5

b)
x MỨC ĐỘ 4

8
15

7
16

+

x

5
3

+

+2
13
11

x

1 13
3 11

+

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết quả của phép tính : 6 x 5 x 4 là:
10 x 12 x8
A.

1
4

B.

Câu 2: Trong các phân số:

1
6

C.

4 5
9 11

,

4
9

1
8

,

6 7
13 12

,

D

1
10

.

phân số bé nhất là:

5
11

A.
B.
Câu 3: Số vừa chia hết cho cả 5, 3 và 9 là :
A. 4355
B. 2007

6
13

C.

D.

C. 5468

7
12

.

D. 2340

II. TỰ LUẬN
Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a)
b)

2
5

7
2

7
8

8 12
5 13

+ + + +

7 19 8
15 15 15

+

+

-

4
15

+

=(

1
8

1
2

+ +

7 8
15 15

+

27
13

=(

)+(

19
15

2
5

-

8
5

7
8

4
15

15
15

1
8

+ )+( + )+(
)=

+

15
15

7
2

1
2

+ )+(

=1+1=2

12
13

+

27
13

) = 2 +1+ 4 + 3 = 10


Bài 2: Tính nhanh:

a)

b)

399 × 54 + 46 × 399
798 × 1996 − 1991 × 798

399 × (54 + 46)
798 × (1996 − 1991)

=

35 × 68 + 32 × 35
2000 × 2016 − 2000 × 2011
1
15

1
16

c) (1 + ) x (1 +
Bài 3: Tìm y, biết :
a) y :

=

) x (1+

35 × (68 + 32)
2000 × (2016 − 2011)

1
17

) x (1 +

1
1
1
+ y : + y : = 101
2
6
3

y:

= 101

x×(

+

7
10

1
2

-

x

35×100
2000 × 5

=

7 × 5 × 100
20 × 100 × 5

=

= 10
7
20

16 17 18 19 16 × 17 × 18 × 19 19
× × =
=
15 16 17 18 15 × 16 × 17 × 18 15

×

7
2
: y− : y = 2
5
5

y=

)=

b) x x

2
3

x×1=
x

=

( - ):y=2
1:y=2
y=1:2

Bài 4: Tìm x, biết :
4
7
2
5
10
3
a) x ×
+
× x-x:2=
4
5

)=

399 × 2 × 5 × 10
399x 2 × 5

7 2
5 5

= 101
= 101 x 1

y

1
18

=

b)

1 1 1
( + + ) = 101
2 6 3

y:1
y

=

399 × 100
798 × 5

=
=

2
7

1
2

+

6
7

× x-x ×

x×(

2
3
2
3

2
3

2
7

+

6
7

-

1
7
1
7

=

)=

x×1=
:1

4
9

x=

4
9

4
9
4
9

x=

:1
4
9



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×